*Exonerado em 28/05/2021* Diretor de Programa, Daniel de Araújo e Borges
por Hayane Christine Bispo de Lima
—
publicado
06/10/2020 00h00,
última modificação
05/10/2020 17h48
Ministério da Economia
Daniel de Araújo e Borges
Terça, 06 de Outubro de 2020-
Despachos Internos (Ambiente Virtual)
VCAL Adicionar ao meu calendário