Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
404
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Carlos Augusto Moreira Araújo para 23/02/2021
por
Veronica Gois da Silva
—
publicado
23/02/2021
—
última modificação
22/02/2021 18h18
Localizado em
Agendas
/
…
/
Ouvidoria
/
Ouvidor, Carlos Augusto Moreira Araújo
Agenda de Rose Miriam Hofmann para 22/02/2021
por
Gleicielly Cristine de Oliveira Frazão
—
publicado
22/02/2021
—
última modificação
22/02/2021 19h59
Localizado em
Agendas
/
…
/
Secretaria de Apoio ao Licenciamento Ambiental e à Desapropriação
/
*Exonerada em 15/02/2022* Secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental e à Desapropriação, Rose Mirian Hofmann
Agenda de Ana Paula Lindgren Alves Repezza para 23/02/2021
por
Rosemere Alves Pereira
—
publicado
23/02/2021
—
última modificação
22/02/2021 20h01
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerada em 27 de julho de 2021* Secretária-Executiva Adjunta, Ana Paula Lindgren Alves Repezza
Agenda de JORGE LENARDT QUADRADO para 23/02/2021
por
Sônia Vieira Nobre
—
publicado
23/02/2021
—
última modificação
22/02/2021 20h06
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado em 22/02/2021* Diretor de Programa, Julio Cesar Costa Pinto
Agenda de Daniel de Araújo e Borges para 23/02/2021
por
Sônia Vieira Nobre
—
publicado
23/02/2021
—
última modificação
22/02/2021 20h16
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado em 28/05/2021* Diretor de Programa, Daniel de Araújo e Borges
Agenda de Lucia Helena Cavalcante Valverde para 23/02/2021
por
Sônia Vieira Nobre
—
publicado
23/02/2021
—
última modificação
22/02/2021 20h17
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerada em 28/05/2021* Diretora de Programa, Lucia Helena Cavalcante Valverde
Agenda de Gustavo Alves Tillmann para 23/02/2021
por
Sônia Vieira Nobre
—
publicado
23/02/2021
—
última modificação
22/02/2021 20h29
Localizado em
Agendas
/
…
/
Departamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
/
*Exonerado em 19/11/2021* Diretor do Departamento de Gestão de Fundos, Gustavo Alves Tillmann
Agenda de Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita para 23/02/2021
por
Gabi
—
publicado
23/02/2021
—
última modificação
23/02/2021 07h54
Localizado em
Agendas
/
…
/
Assessoria Especial
/
*Exonerado em 31/08/2021* Assessor Especial, Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita
Agenda de Clayton Luiz Montes para 23/02/2021
por
Edilene Rodrigues Alves
—
publicado
23/02/2021
—
última modificação
23/02/2021 09h12
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado em 29/04/2022* Diretor de Programa, Clayton Luiz Montes
Agenda de Waldeir Machado da Silva para 23/02/2021
por
Weslley da Silva Sobrinho
—
publicado
23/02/2021
—
última modificação
23/02/2021 09h18
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Riscos, Controles e Conformidade
/
*Exonerado em 07/04/2022* Subsecretário de Riscos, Controles e Conformidade, Waldeir Machado da Silva
« Anterior
1
...
6
7
8
9
10
11
12
...
41
Próximo »
Voltar para o topo