*Exonerado em 06/09/2021* Diretor de Programa, Alceu Justus Filho
por Edna André de Lima
—
publicado
07/09/2020 00h00,
última modificação
25/11/2020 17h36
Ministério da Economia
Alceu Justos Filho
Segunda, 07 de Setembro de 2020- Sem compromissos oficiais.