*Exonerado dia 08/04/2020* Diretor do Departamento de Governança e Avaliação de Estatais - Ricardo Moura de Araujo Faria
por Larissa Lorrane Rodrigues Mendonça
—
publicado
17/04/2019 00h00,
última modificação
18/04/2019 08h55
Ministério da Economia
Ricardo Moura de Araújo Faria
Quarta, 17 de Abril de 2019-
Reunião do Comitê de Governança Corporativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE
França, Paris
VCAL Adicionar ao meu calendário