Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
351
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Esteves Pedro Colnago Junior para 02/07/2019
por
Sônia Vieira Nobre
—
publicado
02/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 19h30
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado no dia 09/01/2020* Secretário Especial Adjunto, Esteves Pedro Colnago Junior
Agenda de Waldery Rodrigues Junior para 02/07/2019
por
Sônia Vieira Nobre
—
publicado
02/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 19h27
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado em 10/05/2021* Secretário Especial da Fazenda, Waldery Rodrigues Junior
Agenda de Salim Mattar para 02/07/2019
por
Isabela Souto Barbosa
—
publicado
02/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 09h47
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, José Salim Mattar Júnior
Agenda de Carlos Alexandre Jorge Da Costa para 02/07/2019
por
Fabiane Araújo
—
publicado
02/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 17h08
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*EXONERADO EM 02/02/2022* Secretário Especial de Produtividade e Competitividade, Carlos Alexandre Jorge Da Costa
Agenda de Marcelo de Melo Souza para 02/07/2019
por
Kamila Pinheiro de Oliveira
—
publicado
02/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 14h44
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Gestão Corporativa
/
*Exonerado no dia 11/11/2019* Subsecretário de Gestão Corporativa - Marcelo de Melo Souza
Agenda de Marcus Vinicius Vidal Pontes para 02/07/2019
por
Eliane Vieira da Silva
—
publicado
02/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 09h09
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Administração Aduaneira
/
*Exonerado no dia 08/08/2019* Subsecretário de Administração Aduaneira, Marcus Vinicius Vidal Pontes
Agenda de Iágaro Jung Martins para 02/07/2019
por
Monica Aquino Carvalho
—
publicado
02/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 09h48
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Fiscalização
/
*Exonerado no dia 11/11/2019* Subsecretário de Fiscalização, Iágaro Jung Martins
Agenda de Fernando Mombelli (substituto) para 02/07/2019
por
Monica Aquino Carvalho
—
publicado
02/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 10h23
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Tributação e Contencioso
/
*Exonerado no dia 11/11/2019* Subsecretário de Tributação e Contencioso - Luiz Fernando Teixeira Nunes
Agenda de Talita Tormin Saito para 02/07/2019
por
Cintia Gabriela Figueredo da Cunha
—
publicado
02/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 17h31
Localizado em
Agendas
/
…
/
Exonerados
/
*Exonerada no dia 12/09/2019* Subsecretária da Indústria, Talita Tormin Saito
Agenda de Fábio Augusto Luiz Pina para 02/07/2019
por
Dorlanis Mariano de Carvalho Araújo
—
publicado
02/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 11h01
Localizado em
Agendas
/
…
/
Exonerados
/
*Exonerado* Subsecretário de Desenvolvimento de Comércio e Serviços, Fábio Augusto Luiz Pina
« Anterior
1
...
3
4
5
6
7
8
9
...
36
Próximo »
Voltar para o topo