Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
328
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Carlos Roberto Pio da Costa Filho para 11/07/2019
por
Daniela Maia de Oliveira
—
publicado
11/07/2019
—
última modificação
15/07/2019 11h51
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado em 23 de julho de 2021*Secretário-Executivo, Carlos Roberto Pio da Costa Filho
Agenda de Hamilton Valente da Silva Junior para 11/07/2019
por
Dalva Gonsalves de Freitas
—
publicado
11/07/2019
—
última modificação
12/07/2019 16h57
Localizado em
Agendas
/
…
/
Departamento de Gestão de Ativos Imobiliários
/
*Exonerado dia 07/04/2020* - Diretor do Departamento de Caracterização e Incorporação do Patrimônio, Hamilton Valente da Silva Junior
Agenda de Igor Calvet para 11/07/2019
por
Ascom MDIC
—
publicado
11/07/2019
—
última modificação
11/07/2019 18h39
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
Secretário Especial Adjunto, Igor Nogueira Calvet
Agenda de Fabio Teizo Belo da Silva para 11/07/2019
por
Wagner Lenhart
—
publicado
11/07/2019
—
última modificação
11/07/2019 18h09
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
Secretário-adjunto de Gestão e Desempenho de Pessoal, Fabio Teizo Belo da Silva
Agenda de Wagner Lenhart para 11/07/2019
por
Wagner Lenhart
—
publicado
11/07/2019
—
última modificação
11/07/2019 17h53
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado em 26/03/2021* Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, Wagner Lenhart
Agenda de Gildenora Batista Dantas Milhomem para 11/07/2019
por
Fernando Maracaipe Dias
—
publicado
11/07/2019
—
última modificação
11/07/2019 17h00
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Contabilidade Pública
/
*Exonerada em 28/05/2021* Subsecretária de Contabilidade Pública, Gildenora Batista Dantas Milhomem
Agenda de Marcos Antonio Kohler para 11/07/2019
por
Adriana Lima
—
publicado
11/07/2019
—
última modificação
10/07/2019 18h30
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Análise Econômica de Legislação
/
*Exonerado no dia 02/09/2020* Subsecretário de Direito Econômico, Marcos Antônio Köhler
Agenda de Pricilla Maria Santana para 11/07/2019
por
Fernando Maracaipe Dias
—
publicado
11/07/2019
—
última modificação
11/07/2019 16h26
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
/
Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais, Pricilla Maria Santana
Agenda de Gustavo José de Guimarães e Souza para 11/07/2019
por
Sônia Vieira Nobre
—
publicado
11/07/2019
—
última modificação
10/07/2019 22h41
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado dia 26/06/2020* Diretor de Programa, Gustavo José de Guimarães e Souza
Agenda de Julio Cesar Costa Pinto para 11/07/2019
por
Sônia Vieira Nobre
—
publicado
11/07/2019
—
última modificação
10/07/2019 22h53
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado em 22/02/2021* Diretor de Programa, Julio Cesar Costa Pinto
« Anterior
1
...
14
15
16
17
18
19
20
...
33
Próximo »
Voltar para o topo