Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
349
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Paulo Uebel para 04/07/2019
por
Ana Paula de Sousa
—
publicado
04/07/2019
—
última modificação
04/07/2019 18h24
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
Exonerado no dia 12/08/2020* Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Antonio Spencer Uebel
Agenda de Allex Albert Rodrigues para 04/07/2019
por
Renata Brumano
—
publicado
04/07/2019
—
última modificação
04/07/2019 11h00
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social
/
Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social, Allex Albert Rodrigues
Agenda de Pedro Lucas da Cruz Pereira Araújo (Substituto) para 04/07/2019
por
Anna Vieira da Silva Santos
—
publicado
04/07/2019
—
última modificação
04/07/2019 09h23
Localizado em
Agendas
/
…
/
Extinta Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
/
Subsecretário de Emprego, Marcelo Leandro Ferreira
Agenda de Jorge Hargrave Gonçalves da Silva para 04/07/2019
por
Fabiane Araújo
—
publicado
04/07/2019
—
última modificação
04/07/2019 10h47
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado no dia 07/11/2019* Diretor de Programa, Jorge Hargrave Gonçalves da Silva
Agenda de Bruno Silva Dalcolmo para 04/07/2019
por
Winnye Góes Silva
—
publicado
04/07/2019
—
última modificação
04/07/2019 10h50
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
Secretário de Trabalho, Bruno Silva Dalcolmo
Agenda de Marcelo de Melo Souza para 04/07/2019
por
Kamila Pinheiro de Oliveira
—
publicado
04/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 14h50
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Gestão Corporativa
/
*Exonerado no dia 11/11/2019* Subsecretário de Gestão Corporativa - Marcelo de Melo Souza
Agenda de Marcus Vinicius Vidal Pontes para 04/07/2019
por
Eliane Vieira da Silva
—
publicado
04/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 09h12
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Administração Aduaneira
/
*Exonerado no dia 08/08/2019* Subsecretário de Administração Aduaneira, Marcus Vinicius Vidal Pontes
Agenda de Iágaro Jung Martins para 04/07/2019
por
Monica Aquino Carvalho
—
publicado
04/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 10h12
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Fiscalização
/
*Exonerado no dia 11/11/2019* Subsecretário de Fiscalização, Iágaro Jung Martins
Agenda de Fernando Mombelli (substituto) para 04/07/2019
por
Monica Aquino Carvalho
—
publicado
04/07/2019
—
última modificação
02/07/2019 10h27
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Tributação e Contencioso
/
*Exonerado no dia 11/11/2019* Subsecretário de Tributação e Contencioso - Luiz Fernando Teixeira Nunes
Agenda de Talita Tormin Saito para 04/07/2019
por
Cintia Gabriela Figueredo da Cunha
—
publicado
04/07/2019
—
última modificação
04/07/2019 18h51
Localizado em
Agendas
/
…
/
Exonerados
/
*Exonerada no dia 12/09/2019* Subsecretária da Indústria, Talita Tormin Saito
« Anterior
1
2
3
4
5
6
7
...
35
Próximo »
Voltar para o topo