Portal do Governo Brasileiro
Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
Acessibilidade
Alto Contraste
Mapa do Site
Agenda de Autoridades
Ministério da Economia
Buscar no portal
Buscar no portal
Twitter
YouTube
Flickr
Facebook
Instagram
Você está aqui:
Página Inicial
Menu
Info
Resultado da busca
174
itens atendem ao seu critério.
Filtrar os resultados
Tipo de item
Selecionar Todos/Nenhum
Agenda Diária
Áudio
Página
Conteúdo Externo
Arquivo
Imagem
Link
Notícia
Notícias desde
Ontem
Última semana
Último mês
Sempre
Ordenar por
relevância
·
data (mais recente primeiro)
·
alfabeticamente
Agenda de Lucia Helena Cavalcante Valverde para 21/08/2020
por
Rosiane Cristina Gonçalves
—
publicado
21/08/2020
—
última modificação
20/08/2020 20h15
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerada em 28/05/2021* Diretora de Programa, Lucia Helena Cavalcante Valverde
Agenda de Decio Rui Pialarissi para 21/08/2020
por
Evelyn França Silva
—
publicado
21/08/2020
—
última modificação
21/08/2020 10h57
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria-Geral da Receita Federal do Brasil
/
*Exonerado em 06/01/22* Subsecretário-Geral da Secretaria Especial da Receita Federal, Decio Rui Pialarissi
Agenda de Cinara Wagner Fredo para 21/08/2020
por
Sirlea Costa Alves
—
publicado
21/08/2020
—
última modificação
21/08/2020 08h53
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Assuntos Corporativos
/
Subsecretário Substituto de Assuntos Corporativos, Vladimir Gobbi Júnior
Agenda de Carlos Augusto Moreira Araújo para 21/08/2020
por
Veronica Gois da Silva
—
publicado
21/08/2020
—
última modificação
21/08/2020 08h50
Localizado em
Agendas
/
…
/
Ouvidoria
/
Ouvidor, Carlos Augusto Moreira Araújo
Agenda de Bruno Bianco Leal para 21/08/2020
por
Isaura Alves da Silva
—
publicado
21/08/2020
—
última modificação
21/08/2020 17h48
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
Secretário Especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal
Agenda de Caroline Lombardi Branco de Moraes para 21/08/2020
por
Isaura Alves da Silva
—
publicado
21/08/2020
—
última modificação
21/08/2020 17h53
Localizado em
Agendas
/
…
/
Cargos de caráter transitório
/
Assessora, Caroline Lombardi Branco de Moraes
Agenda de Igor Lins da Rocha Lourenço para 21/08/2020
por
Joyce Moreira Peluso Gonlçaves
—
publicado
21/08/2020
—
última modificação
25/08/2020 12h44
Localizado em
Agendas
/
Superintendência de Seguros Privados – Susep
/
*Exonerado em 10/12/2020* Procurador chefe, Igor Lins da Rocha Lourenço
Agenda de Fernando Freire Dutra para 21/08/2020
por
Nezina Maria Silva Araújo
—
publicado
21/08/2020
—
última modificação
15/10/2020 10h07
Localizado em
Agendas
/
…
/
Gabinete
/
*Exonerado em 17/06/2022* Diretor de Apoio à Gestão, Fernando Freire Dutra
Agenda de Fernando Sertã Meressi para 21/08/2020
por
Euzenir Pacheco de Almeida
—
publicado
21/08/2020
—
última modificação
21/08/2020 10h58
Localizado em
Agendas
/
…
/
Subsecretaria de Planejamento Governamental
/
*exonerado em 02/05/2022* Subsecretário de Planejamento Governamental, Fernando Sertã Meressi
Agenda de Adler Anaximandro de Cruz e Alves para 21/08/2020
por
Isaura Alves da Silva
—
publicado
21/08/2020
—
última modificação
21/08/2020 17h50
Localizado em
Agendas
/
…
/
Diretores de Programa
/
*Exonerado no dia 17/11/2020* Diretor de Programa, Adler Anaximandro de Cruz e Alves
« Anterior
1
2
3
4
5
6
7
...
18
Próximo »
Voltar para o topo