*Exonerado em 03/03/2021* Diretor de Programa, Rodrigo Toledo Cabral Cota
por Sandra Alves de Oliveira
—
publicado
12/09/2019 00h00,
última modificação
11/09/2019 18h56
Ministério da Economia
Rodrigo Toledo Cabral Cota
Quinta, 12 de Setembro de 2019-
Participa da reunião da Martha Seillier, Secretária Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República
Palácio do Planalto
VCAL Adicionar ao meu calendário